-
Portaria 102-2014
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h26
Exonera o Sr. Astério Venceslau Gomes do cargo em comissão de Secretário Geral, referência CC-10.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2014
-
PORTARIA 102-2019
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
24/06/2019 17h26
Estabelece dias sem expediente na Câmara Municipal de Sinop nos dias 14 e 21 de junho de 2019.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2019
-
Portaria 103-2014
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h26
Exonera a Sra. Camila Carolina da Silva do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Atendimento, referência CC-04.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2014
-
PORTARIA 103-2019
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
24/06/2019 17h26
Nomeia a Sra. Claudia Bethania Prechedes dos Santos Rocha da Silva para exercer o cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2019
-
Portaria 104-2014
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h26
Exonera o Sr. Edilo Tenório Braga do cargo em comissão de Secretário Legislativo, referência CC-09.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2014
-
PORTARIA 104-2019
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
24/06/2019 17h26
Antecipa a realização das Sessões Ordinárias dos dias 17 e 24 de junho de 2019, conforme especifica.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2019
-
Portaria 105-2014
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h26
Exonera a Sra. Elisangela de Souza Santos do cargo em comissão de Chefe do Setor de Serviços Gerais, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2014
-
PORTARIA 105-2019
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
24/06/2019 17h26
Nomeia Comissão Permanente para levantamento do inventário de bens patrimoniais da Câmara Municipal de Sinop.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2019
-
Portaria 106-2014
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h26
Exonera o Sr. Fábio Vinicius Nogueira Pereira do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Compras e Licitações, referência CC-04.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2014
-
PORTARIA 106-2019
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
24/06/2019 17h26
Designa o servidor Walysonn Douglas Brito do Amaral como Fiscal dos Contratos nº 005/2019, nº 006/2019, e nº 007/2019 celebrado pela Câmara Municipal de Sinop.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2019