-
PORTARIA Nº 004-2023
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
19/01/2023 17h04
Exonera o Sr. Roger Schallenberger, do cargo em comissão de Secretário Geral, referência CC-10.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2023
-
Portaria nº 004/2015
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h21
Nomear a Sra. Janete Terezinha da Veiga para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Atendimento, referência CC-04.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2015
-
PORTARIA Nº 004/2016
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h19
Nomeia o Sr. Lucas Scatambuli para exercer o cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2016
-
PORTARIA Nº 004/2017
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h14
Nomeia a Sra. Marisa Nunes para exercer o cargo em comissão de Secretária de Administração e Finanças, referência CC-09.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2017
-
PORTARIA Nº 005-91
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
16/07/2021 17h19
Concede Licença ao vereador João Andrade Sampaio, a partir de 23/08/1991, pelo período de 30 dias.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1991
-
PORTARIA Nº 005-93
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
19/07/2021 14h18
Nomeia Comissão para apurar os fatos a respeito da sanção do Projeto de Lei nº 019/1992, de autoria de veradores.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1993
-
PORTARIA Nº 005-1992
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
22/07/2021 14h48
Nomeia os funcionários Cleci Zopeletto Argenton e João Donizete Augusto Pereira para trabalharem no dia 03/10/1992, ficando incumbidos de abrir e fechar o estabelecimento e assistir as necessidades das mesas das Sessões Eleitorais.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1992
-
PORTARIA Nº 005-1996
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
20/07/2021 16h11
Estabelece novo horário de atendimento na Câmara Municipal de Sinop.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1996
-
PORTARIA Nº 005-1997
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
21/07/2021 17h44
Nomeia para compor a Comissão Permanente de Licitação, pelo período de doze meses, a Sra. Vênus Mara Soares da Silva como Presidente, o Sr. Roberto Balas como secretário e o Sr. André Carlos Gobbato como Membro.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1997
-
PORTARIA Nº 005-2021
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
27/01/2021 15h40
Transfere a servidora Margarete de
Fátima Paludo Geuda, do cargo em
comissão de Assistente Parlamentar II –
referência CC-04, para o cargo em
comissão de Secretária do Gabinete da
Presidência – referência CC-09.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2021