-
PORTARIA Nº 006-2023
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
19/01/2023 17h04
Exonera a Sra. Tayla Cristina Santos da Silva, do cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2023
-
Portaria nº 006/2015
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h21
Nomear a Sra. Elisângela de Souza Santos para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Informação e Documentação, referência CC-04.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2015
-
PORTARIA Nº 006/2017
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h14
Nomeia a Sra. Suzana Cabral Machado Batista para exercer o cargo em comissão de Chefe do Departamento de Comunicação, referência CC-07.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2017
-
PORTARIA Nº 007-91
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
19/07/2021 13h25
Nomear os vereadores Fernando Bispo Ferreira, Honório Slaviero e Jonas Henrique de Lima para comporem comissão especial para tratarem sobre o Conjunto Habitacional Jequitibás, protelação das parcelas e imediata ocupação dos imóveis.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1991
-
PORTARIA Nº 007-93
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
19/07/2021 14h18
Nomeia Comissão Permanente de Licitação.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1993
-
PORTARIA Nº 007-1992
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
22/07/2021 14h48
Nomeia os funcionários Sebastião Pereira Cavalcante, Roseni de Lourdes Bonafá e Altair Campagnolo para comporem Comissão de Levantamento do Patrimônio da Câmara Municipal.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1992
-
PORTARIA Nº 007-1996
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
20/07/2021 16h11
Exonera o Sr. Silvério Gonçalves Pereira do cargo de Assessor e Consultor Jurídico da Câmara Municipal de Sinop.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1996
-
PORTARIA Nº 007-1997
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
21/07/2021 17h44
Nomeia o Sr. Roberto Balas para exercer o cargo em comissão de Técnico de Operação e Manutenção de Programas, código CC-05.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1997
-
PORTARIA Nº 007-2021
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
26/07/2021 13h19
Nomeia os servidores abaixo relacionados, para os
respectivos Cargos em Comissão da Câmara Municipal de
Sinop.
DORACY CANDIDO DE SOUZA
MARCOS BLAU
OSVALDO PEREIRA
FABRICIA VIERO WISNIEWSKI
ADEMIR INACIO SPECHT
JAQUELINE JUELG
ANDRESSA PEREIRA DA SILVA
DUTRA CANDIDO
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2021
-
PORTARIA Nº 007-2023
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
19/01/2023 17h04
Nomear a Sra. Jaqueline Juelg para exercer o cargo em comissão de Secretária Geral, referência CC-10.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2023