-
PORTARIA Nº 007-A-1997
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
21/07/2021 17h45
Nomeia o Sr. André Carlos Gobbato para exercer o cargo em comissão de Operador de Som, código CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1997
-
Portaria nº 007/2015
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h21
Nomear o Sr. Amilton Schoenknecht para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão Legislativa Mirim, referência CC-04.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2015
-
PORTARIA Nº 007/2016
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h19
Concede licença prêmio por assiduidade, pelo período de dois meses, ao servidor Benedito Aparecido Castro.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2016
-
PORTARIA Nº 007/2017
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h14
Designa os servidores abaixo mencionados para integrarem a Comissão de conferência do relatório apresentado pela Comissão de Transmissão de Mandato da Câmara Municipal de Sinop.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2017
-
PORTARIA Nº 008-91
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
19/07/2021 13h32
Nomear os Vereadores Fernando Bispo Ferreira, Waldemar Brandão e Jonas Henrique de Lima para comporem comissão especial para contactarem os Moradores da Vila Operária quanto à mudança de nome do Bairro.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1991
-
PORTARIA Nº 008-93
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
19/07/2021 14h18
Nomeia em caráter temporário, a Sra. Jurema de Lourdes Carbonari, para o cargo de faxineira.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1993
-
PORTARIA Nº 008-1996
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
20/07/2021 16h11
Exonera o Sr. Lauro Schuck do cargo de Coordenador Geral de Comunicação Social.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1996
-
PORTARIA Nº 008-1997
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
21/07/2021 17h45
Nomeia o Sr. João Andrade Sampaio, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Geral do Gabinete da Presidência, código CC-09.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1997
-
PORTARIA Nº 008-2021
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
27/01/2021 15h41
Nomeia o Sr. Paulo Rogério Prates, para
exercer o cargo em comissão de Assistente
Parlamentar II, referência CC-04.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2021
-
PORTARIA Nº 008-2023
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
19/01/2023 17h04
Reajusta o valor da gratificação especial de pregoeiro no âmbito da Câmara Municipal de Sinop.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2023