-
Portaria nº 015/2015
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h21
Nomear o Sr. Ricardo Michaliszyn para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Compras e Licitações, referência CC-04.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2015
-
PORTARIA Nº 015/2016
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h19
Exonera o Sr. João Veiga Fonteles do cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2016
-
PORTARIA Nº 015/2017
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h14
Nomeia o Sr. Francisco José Marques de Oliveira para exercer o cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2017
-
PORTARIA Nº 015/2024
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
07/02/2024 15h06
Nomeia Comissão Permanente para realizar o procedimento de depreciação dos bens patrimoniais da Câmara Municipal de Sinop.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2024
-
PORTARIA Nº 016-1997
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
21/07/2021 17h45
Nomeia o Sr. Emerson Reis de Matos, para exercer o cargo em comissão de Assistente Parlamentar, código CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1997
-
PORTARIA Nº 016-2021
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
27/01/2021 15h41
Designa os servidores abaixo mencionados para
integrarem a Comissão de conferência do
relatório apresentado pela Comissão de
Transmissão de Mandato da Câmara Municipal
de Sinop.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2021
-
PORTARIA Nº 016-2023
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
03/02/2023 18h18
Exonera o Sr. Ricardo Luiz Huck, do cargo
em comissão de Procurador Jurídico,
referência CC-09.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2023
-
Portaria nº 016/2015
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h21
Concede promoção horizontal por conclusão de curso à servidora efetiva Rita Cácia de Andrade.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2015
-
PORTARIA Nº 016/2016
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h19
Exonera a Sra. Silvana Magna de Avila do cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2016
-
PORTARIA Nº 016/2024
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
07/02/2024 15h06
Nomeia Comissão Permanente para realizar o levantamento do inventário e baixa de bens patrimoniais da Câmara Municipal de Sinop.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2024