-
PORTARIA Nº 025/2016
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h19
Altera a Portaria nº 122/2015, de 30 de novembro de 2015, que nomeia Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar indícios de irregularidades nos contratos de aluguéis dos imóveis locados pela Prefeitura Municipal de Sinop.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2016
-
PORTARIA Nº 025/2017
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h14
Nomear a Sra. Ellen Cristina Oliveira Kaiser para exercer o cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2017
-
PORTARIA Nº 025/2024
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
28/02/2024 18h16
Antecipa a Sessão Ordinária do dia 04/03/2024 (segunda-feira) para o dia 01/03/2024 (sexta-feira) às 09 horas da manhã.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2024
-
PORTARIA Nº 026-1997
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
21/07/2021 17h45
Nomeia Comissão Especial composta pelos vereadores Pedro Ferreira Mendes, Cleuza Navarini, Nilson Leitão, Baiano Filho e Milton Figueiredo – Presidida pelo primeiro.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 1997
-
PORTARIA Nº 026-2021
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
26/07/2021 13h23
Nomeia os servidores abaixo relacionados, para os respectivos Cargos em Comissão da Câmara Municipal de Sinop.
LUANA GRASSI DA SILVA
ANA CLAUDIA VALDEZ GONÇALVES
CRISTINA CORDEIRO LEITE
JAIME JÚNIOR DE OLIVEIRA
IGOR MARANGON
RICARDO LUIZ HUCK
WAGNER BAU
MÁRIO IGNACIO
SUZANA CABRAL MACHADO BATISTA
NERI NUNES CORREA
GABRIELLA NASCIMENTO CEBALHO
DAIANE STELA DE CARVALHO
WILLIAM RODRIGO LOURENÇO
DANIELE FERNANDA TRINDADE DIAS
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2021
-
PORTARIA Nº 026-2023
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
03/02/2023 18h37
Exonera os servidores abaixo relacionados, dos respectivos Cargos
em Comissão da Câmara Municipal de Sinop.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2023
-
Portaria nº 026/2015
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h21
Exonera o Sr. Alacide Milhomem Borges do cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2015
-
PORTARIA Nº 026/2016
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h19
Designa o servidor Amilton Schoenknecht como Fiscal do Contrato nº 001/2016, celebrado pela Câmara Municipal de Sinop.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2016
-
PORTARIA Nº 026/2017
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h14
Nomear o Sr. Francisco da Silva Alencar para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Serviços Gerais, referência CC-04.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2017
-
PORTARIA Nº 026/2024
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
28/02/2024 18h16
Declara Luto Oficial na Câmara Municipal de Sinop.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2024