-
PORTARIA Nº 063/2015
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h22
Exonera a Sra. Vanessa Maciel do Vale em comissão de Assistente Parlamentar II, referência CC-04.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2015
-
PORTARIA Nº 063/2016
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h20
Concede licença prêmio por assiduidade, pelo período de um mês, à servidora Eliane Rosa Borges Coimbra.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2016
-
PORTARIA Nº 063/2017
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h15
Nomeia o Sr. Osvaldo Pereira para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Patrimônio, referência CC-04.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2017
-
Portaria nº 064-2020
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
14/04/2020 15h11
Exonera a servidora Andressa Pereira da Silva, do cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2020
-
PORTARIA Nº 064-2021
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
31/03/2021 15h34
Concede licença não remunerada, por motivo de afastamento do cônjuge, ao servidor Marco Aurélio Stamm.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2021
-
PORTARIA Nº 064/2015
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h22
Exonera o Sr. Alceu Luiz Pauli do cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2015
-
PORTARIA Nº 064/2016
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h20
Exonera a Sra. Ana Maria Soares de Aquino do cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2016
-
PORTARIA Nº 064/2017
-
por Valdir Kamchen
—
publicado
17/12/2014
—
última modificação
11/07/2018 20h15
Nomeia o Sr. Gilson Carlos de Almeida Costa para exercer o cargo em comissão de Chefe do Setor Legislativo Mirim, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2017
-
Portaria nº 065-2020
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
14/04/2020 15h11
Nomeia o senhor Arielton Silva dos Santos para exercer o cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2020
-
PORTARIA Nº 065-2021
-
por Valdir Kamchen
—
última modificação
31/03/2021 15h34
Dispõe sobre os procedimentos temporários de prevenção ao contágio e propagação do COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito da Câmara Municipal de Sinop-MT, e dá outras providências.
Localizado em
Poder Legislativo
/
…
/
PORTARIAS
/
PORTARIAS 2021